sábado, 25 de julio de 2009

¿La multiplicación por 11? ¡Pero si es tan fácil!

Por Isaías Medina Ferreira

Las multiplicaciones por 2 y por 10 son obviamente bien fáciles. Pero la multiplicación por 11 es casi tan fácil como éstas.

Cuando multiplica números del 1 al 9 por 11, para obtener la respuesta sólo tiene que repetir el número dado dos veces. 7 x 11 = 77

Si los números están comprendidos entre el 10 y el 90, se separan los números y entre ellos se pone la suma de los números dados. Ejemplo: 81 x 11 = 8,(8+1),1 = 891

Del 91 al 99, se separan los números y entre ellos se pone su suma, pero como la suma es 10 ó más, se ponen sólo las unidades y se suma 1 a la columna de la izquierda. Esto último, por supuesto, es siempre cierto si la suma de dos números es mayor que 10.
Ejemplo: 93 x 11 = 9,(9+3),3 = (9+1),23 = 1023

Cuando se multiplican números de tres cifras o más por 11, se escriben el primer y el último número separados y entre ellos se coloca la suma de cada uno de los números adyacentes, de derecha a izquierda, mas cualquier número que se lleve.

Ejemplo 1: 278 x 11 = 2,(2+7),(8+7),8 = 2,(2+7+1),58 = (2+1),058 = 3058

Ejemplo 2: 5789 x 11 = 5,(5+7),(7+8),(8+9),9 = 5,(5+7),(7+8+1),79
= 5,(5+7+1),679 = (5+1),3679 = 63679

NOTA: Las comas se ponen para separar dos paréntesis consecutivos de modo que se sepa que no representan multiplicación.

OTRA FORMA MÁS FÁCIL AÚN:

Forme una cantidad nueva añadiendo un 0 (cero) a la cantidad original. Sume la nueva cantidad a la cantidad original y ya. Veamos:

1. 278 x 11 = 2780 + 278 = 3058

2. 5789 x 11 = 57890 + 5789 = 63679

No hay comentarios: